Auskünfte zu Jolanda Wüest
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Jolanda Wüest
Publikationsnummer: 1249981, Handelsregister-Amt Zug, (170)
City-Reisebüro Zug AG, in Zug, CHE-101.387.831, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2009, S. 26, Publ. 4823884).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hausheer, Karl, von Zürich, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift und Direktor, mit Einzelunterschrift;
Füllemann, Doris, von Steckborn, in Unterägeri, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüest, Jolanda, von Rothenburg, in Eschenbach LU, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hausheer, Marcel, von Zürich, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift und Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberwil b. Zug, Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hausheer, Thomas, von Zürich, in Unterägeri, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Beravisa AG (CHE-110.242.539), in Steinhausen, Revisionsstelle [bisher: Beravisa AG, in Zug].
Publikationsnummer: 2055082, Handelsregister-Amt Zug, (170)
City-Reisebüro Zug AG, Sitz Zug, Betrieb eines Reisebureaus, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2002, S. 13, Id. 351206).
Eingetragene Personen Geändert:
Dal Bosco-Muff, Bernadette, Heimat Ruswil, in Cham, Prokuristin mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Rotkreuz];
Wüest, Jolanda, Heimat Rothenburg, in Eschenbach LU, Prokuristin mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Rothenburg].
Neu:
Beravisa AG, in Zug, Revisionsstelle.
Gelöscht:
[Cooktrust AG, in Zug, Revisionsstelle].
Handelsregister-Amt Zug, (170)
City-Reisebüro Zug AG, Sitz Zug, Betrieb eines Reisebureaus, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.1995, S. 2'219).
Domizil Neu:
Bahnhofstrasse 32, 6300 Zug.
Bemerkungen Neu:
Fusion: Uebernahme der Aktiven von CHF10'315.75 und der Passiven von CHF256'487.07 der "City Reisebüro Cham AG", in Cham, gemäss Bilanz per 31.12.1997 und Fusionsvertrag vom 08.06.1998. Da der Aktionär der übernehmenden und der der übernommenen Gesellschaft der gleiche ist, findet keine Kapitalerhöhung statt.
Eingetragene Personen Geändert:
Füllemann, Doris, Heimat Steckborn, in Unterägeri, Vizedirektorin mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hünenberg];
Wüest, Jolanda, Heimat Rothenburg, in Rothenburg, Prokuristin mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Kriens].
Neu:
Estermann, Edith, Heimat Inwil, in Rotkreuz, Prokuristin mit Kollektivprokura zu zweien.
Gelöscht:
[Christen, Ruth, Heimat Wolfenschiessen, in Baar, Prokuristin mit Kollektivprokura zu zweien].