Auskünfte zu Lotti Wohlwend Kupper
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Lotti Wohlwend Kupper
Publikationsnummer: HR02-1005926412, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Mosaik-Schulen Ostschweiz, in Flawil, CHE-166.811.550, Verein (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2022, Publ. 1005543387).
Statutenänderung:
15.11.2023.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wohlwend Kupper, Lotti, von Hagenbuch, in Rickenbach b. Wil (Rickenbach (TG)), Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hanhart, Patrick, von Diessenhofen, in Wängi, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niedermann, Karin, von Muolen, in Uzwil, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aqtashi, Stefanie, von Bichelsee-Balterswil, in Ettenhausen TG (Aadorf), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004661466, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Berichtigung des im SHAB Nr. 120 vom 25.06.2019, publizierten TR-Eintrags Nr. 5'758 vom 20.06.2019 Mosaik-Schulen Ostschweiz, in Degersheim, CHE-166.811.550, Verein (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2019, Publ. 1004659039).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wohlwend Kupper, Lotti, von Hagenbuch, in Rickenbach b. Wil (Rickenbach (TG)), Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Wohlwendm Kupper, Lotti].
Publikationsnummer: HR01-1004659039, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Mosaik-Schulen Ostschweiz, in Degersheim, CHE-166.811.550, Magdenau, 9116 Wolfertswil, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
12.02.2019.
Zweck:
Der Verein bezweckt die Führung selbsttragender, jedoch nicht gewinnorientierter Bildungseinrichtungen, welche als Tageseinrichtungen Kinder, Schülerinnen und Schüler gemäss des kantonalen Lehrplans der öffentlichen Schulen des jeweiligen Standortes der Schulen im entsprechenden Kanton (St. Gallen) für die entsprechende Altersstufe bilden. Der Verein ist politisch und konfessionell neutral und verfolgt keinerlei Erwerbszweck.
Mittel:
Einnahmen aus den Beschulungsverträgen, unentgeltlichen Arbeiten der Mitglieder, Spenden und Förderbeiträge, Mitgliederbeiträge.
Eingetragene Personen:
Wohlwendm Kupper, Lotti, von Hagenbuch, in Rickenbach b. Wil (Rickenbach (TG)), Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chennaoui, Alexandra, deutsche Staatsangehörige, in Degersheim, Vizepräsidentin des Vorstandes, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hanhart, Patrick, von Diessenhofen, in Wängi, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hiltebrand, Kurt, von Winkel, in Stäfa, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Külling, Franziska, von Küttigen, in Münchwilen TG, Mitglied des Vorstandes, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.