Auskünfte zu Helena Wirz-Sturzenegger
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Helena Wirz-Sturzenegger
Publikationsnummer: 1249603, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Architectum Wirz GmbH, in Wohlen AG, CHE-108.298.594, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 213 vom 03.11.2009, S. 1, Publ. 5323466).
Firma neu:
Architectum Wirz GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.12.2013 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirz, Edgar, von Dürrenäsch, in Wohlen AG, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Wirz-Sturzenegger, Helena, von Schwellbrunn, in Wohlen AG, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 4395122, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
taro architekten Wirz + Müller, in Wohlen AG, CH-400.2.027.541-7, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2006, S. 1, Publ. 3582202).
Rechtsform neu:
Einzelunternehmen.
Firma neu:
taro architekten Peter Müller. Die Gesellschaft hat sich infolge Ausscheidens des Gesellschafters Wirz Edgar aufgelöst. Die Firma ist erloschen. Der Inhaber Müller Peter führt im Sinne von Art. 579 OR das Geschäft als Einzelkaufmann fort.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirz-Sturzenegger, Helena, von Schwellbrunn und Wohlen AG, in Wohlen AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Peter, von Wohlen AG, in Wohlen AG, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
Müller-Good, Liselotte, von Wohlen AG, in Wohlen AG, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wirz, Edgar, von Wohlen AG und Dürrenäsch, in Wohlen AG, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 4261884, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Weinberg Verlag GmbH, in Küttigen, CH-400.4.016.628-0, Herausgabe von Büchern und Schriftstücken, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 223 vom 15.11.2000, S. 7766).
Statutenänderung:
13.12.2007.
Firma neu:
Architectum Wirz GmbH.
Sitz neu:
Wohlen AG.
Domizil neu:
c/o Edgar Wirz, Bärenmoosweg 2, 5610 Wohlen AG.
Zweck neu:
Führen und Betreiben eines Architekturbüros sowie Realisieren von Liegenschaftsprojekten;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen beteiligen sowie gleichartige und verwandte Unternehmen erwerben oder errichten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Dr. Ulrich, von Aarau und Menziken, in Küttigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.00;
Weber, Susi, von Aarau und Menziken, in Küttigen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirz, Edgar, von Dürrenäsch, in Wohlen AG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.00;
Wirz-Sturzenegger, Helena, von Schwellbrunn, in Wohlen AG, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.00.