Auskünfte zu Wilhelm Wernli
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Wilhelm Wernli
Publikationsnummer: 2778201, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Sanitär Spenglerei Wernli AG, in Oetwil am See, CHE-106.979.223, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2009, S. 33, Publ. 5173322).
Statutenänderung:
09.03.2016.
Firma neu:
Sanitär Wernli AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wernli, Wilhelm, von Thalheim AG, in Oetwil am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wernli, Christoph, von Thalheim AG, in Oetwil am See, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hombrechtikon];
Wernli, Daniela, deutsche Staatsangehörige, in Oetwil am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 5173322, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Sanitär Spenglerei Wernli AG, in Oetwil am See, CH-020.3.007.246-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2004, S. 19, Publ. 2461030).
Statutenänderung:
25.06.2009.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister nicht eingetragenen Einzelfirma Willi Wernli, in Oetwil am See, gemäss Übernahmebilanz per 01.01.1996 mit Aktiven von CHF 311'147.60 und Passiven von CHF 191'606.81, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 19'540.79 als Forderung gutgeschrieben werden.].Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 25.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wernli-Weiss, Lisabeth, von Thalheim AG, in Oetwil am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Walder Kistler & Partner AG, Steuerrechts- und Treuhandgesellschaft, in Oetwil am See, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wernli, Wilhelm, von Thalheim AG, in Oetwil am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Wernli, Christoph, von Thalheim AG, in Hombrechtikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Sanitär Spenglerei Wernli AG, in Oetwil am See, Willikon 26, 8618 Oetwil am See, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
12.4.1996.
Zweck:
Planen und Ausführen von Sanitär- und Spenglerarbeiten aller Art sowie aller damit zusammenhängenden Tätigkeiten;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
Fr.100000.
Liberierung Aktienkapital:
Fr.100000.
Aktien:
100 Namenaktien zu Fr.1000.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister nicht eingetragenen Einzelfirma Willi Wernli, in Oetwil am See, gemäss Übernahmebilanz per 01.01.1996 mit Aktiven von Fr.311147.60 und Passiven von Fr.191606.81, wofür 100 Namenaktien zu Fr.1000 ausgegeben und Fr.19540.79 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Wernli, Wilhelm, von Thalheim AG, in Oetwil am See, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Wernli-Weiss, Lisabeth, von Thalheim AG, in Oetwil am See, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Walder, Kistler & Rolny AG, Steuerrechts- und Treuhandgesellschaft, in Oetwil am See, Revisionsstelle.