Auskünfte zu Claudia Wermuth Primus
Neueste SHAB-Meldungen: Claudia Wermuth Primus
Publikationsnummer: HR02-1006019119, Handelsregister-Amt Graubünden
Primus & Partner GmbH, in Vaz/Obervaz, CHE-109.366.198, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2024, Publ. 1005970626).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gysi, Christoph, von Buchs (AG), in Vaz/Obervaz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Primus, Roland, von Lommis, in Vaz/Obervaz, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Wermuth Primus, Claudia, von Signau und Lommis, in Vaz/Obervaz, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: HR02-1005970626, Handelsregister-Amt Graubünden
Primus & Partner GmbH, in Vaz/Obervaz, CHE-109.366.198, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2022, Publ. 1005523170).
Statutenänderung:
19.02.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Unternehmen und Personen in den Bereichen Kommunikation, Strategie, Netzwerk und IT sowie die Ausübung von Aktivitäten im Sportbereich;
die Gesellschaft bezweckt ferner den Erwerb, das Halten und den Verkauf sowie die Verwaltung von Immobilien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Primus, Roland, von Lommis, in Vaz/Obervaz, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00];
Gysi, Christoph, von Buchs (AG), in Vaz/Obervaz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00];
Wermuth Primus, Claudia, von Signau und Lommis, in Vaz/Obervaz, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Signau und Lommis, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00].
Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Primus & Partner GmbH, in Vaz/Obervaz, Voa Pedra Grossa 5, 7078 Lenzerheide, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.10.2001.
Zweck:
Beratung von Unternehmen und Personen in den Bereichen Werbung, Kommunikation, Netzwerk und IT sowie Entwicklung und Verkauf von Administrationslösungen und Software;
die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Zweigniederlassungen errichten, Grundeigentum erwerben, halten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Primus, Roland, von Lommis, in Lenzerheide/Lai (Vaz/Obervaz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000;
Gysi, Christoph, von Buchs AG, in Lenzerheide/Lai (Vaz/Obervaz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000;
Wermuth Primus, Claudia, von Signau und Lommis, in Lenzerheide/Lai (Vaz/Obervaz), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.