Auskünfte zu Margret Weilenmann-Schmied
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Margret Weilenmann-Schmied
Publikationsnummer: 4427547, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Avartos AG, in Zumikon, CHE-104.890.380, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2017, Publ. 3569377).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weilenmann-Schmied, Margret, von Subingen, in Riedholz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3569377, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Avartos AG, in Zumikon, CHE-104.890.380, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2017, Publ. 3472975).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmied Müller, Katrin, von Solothurn, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weilenmann-Schmied, Margret, von Subingen, in Riedholz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3207560, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Verein Wirtschaftliche Not, in Riedholz, CH-241.6.003.222-7, Materielle und immaterielle Unterstützung von Personen in wirtschaftlichen Notsituationen usw., Verein (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2004, S. 11, Publ. 2579386).
Name neu:
Verein Wirtschaftliche Not in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Vereinsversammlung vom 15.12.2005 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weilenmann, Ettore, von Arbedo-Castione, in Riedholz, Präsident des Vorstandes und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Heine, Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Schalchen (Wildberg), Mitglied des Vorstandes, Kassier und Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Vorstandes und Kassier];
Weilenmann-Schmied, Margret, von Subingen, Wahlern und Arbedo-Castione, in Riedholz, Mitglied des Vorstandes, Sekretärin und Liquidatorin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Sekretärin des Vorstandes].