Auskünfte zu Andrea Jochebed Weder-Bänziger
Neueste SHAB-Meldungen: Andrea Jochebed Weder-Bänziger
Publikationsnummer: 1602337, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Refugium Hombrechtikon GmbH, in Hombrechtikon, CHE-112.152.344, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2013, Publ. 1155091).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schildknecht, Kurt, von Münchwilen TG, in Wald ZH, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weder-Bänziger, Andrea Jochebed, von Diepoldsau und Lutzenberg, in Mönthal, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00 [bisher: mit 9 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00];
Gross, Karin, von Pfäffikon, in Pfäffikon, mit Einzelunterschrift;
Weder, Karl, von Diepoldsau, in Mönthal, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 1155091, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Refugium Hombrechtikon GmbH, in Hombrechtikon, CH-020.4.030.134-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 50 vom 13.03.2013, Publ. 7102892).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schildknecht-Rudin, Katharina Theresia, von Münchwilen TG, in Wald ZH, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weder-Bänziger, Andrea Jochebed, von Diepoldsau und Lutzenberg, in Mönthal, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00 [bisher: Gesellschafterin mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 6623136, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Refugium Hombrechtikon GmbH, in Hombrechtikon, CH-020.4.030.134-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2010, S. 23, Publ. 5764278).
Statutenänderung:
24.11.2011.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen mit Brief, Telefax oder anderen Übertragungsmitteln..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bänziger, Matthias, von Lutzenberg, in Hombrechtikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
Tobler, Gisela Barbara, deutsche Staatsangehörige, in Stäfa, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stahl, Susanne, von Bauma, in Hinwil, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weder-Bänziger, Andrea Jochebed, von Diepoldsau und Lutzenberg, in Mönthal, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 2'000.00;
Schildknecht, Kurt, von Münchwilen TG, in Wald ZH, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00;
Schildknecht-Rudin, Katharina Theresia, von Münchwilen TG, in Wald ZH, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.