Auskünfte zu Urs Weber
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Urs Weber
Publikationsnummer: 2944113, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Trammo Trading AG, in Zürich, CHE-100.379.875, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 09.10.2015, Publ. 2418261).
Statutenänderung:
01.07.2016.
Firma neu:
Artachem AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Artachem SA) (Artachem Ltd).
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der weltweite Handel mit Rohstoffen aller Art, insbesondere mit Düngemitteln, Chemikalien, Petro-Chemikalien, aromatischen Verbindungen, Flüssiggas, Plastiks, Kohlenwasserstoffen und soft commodities, einschliesslich deren Fakturierung, Transport, Inspektion, Lagerung und Abpackung, auf eigene Rechnung, für Rechnung Dritter und auf Provisionsbasis. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die zur Erreichung des obgenannten Zweckes nötig sind oder denselben fördern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Urs, von Maur, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nyffenegger, Thomas Ulrich, von Wyssachen, in Egg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brunet, Fabrice Yves, von Bern, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Savi, Christophe Vincent, französischer Staatsangehöriger, in Bois Colombes (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dajani, Tareq Adel, britischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bekirov, Vildan, ukrainischer Staatsangehöriger, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2941235, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Trammo AG, in Zürich, CHE-108.159.337, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 29.02.2016, Publ. 2692549).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Urs, von Maur, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Holm, Michael, dänischer Staatsangehöriger, in Malters, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2418261, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Trammo Trading AG, in Zürich, CHE-100.379.875, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2014, Publ. 1565275).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oberli, Hans-Jörg, von Bülach und Lenzburg, in Bülach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Itani, Khalil, von Libanon, in Amman (JO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Urs, von Maur, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.