Auskünfte zu Gerhard Weber
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Gerhard Weber
Publikationsnummer: 3141146, Handelsregister-Amt Nidwalden, (150)
Hotel SEEBLiCK AG, in Emmetten, CH-150.5.000.052-0, Führung und Betrieb des Hotels SEEBLiCK in Emmetten NW, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2005, S. 9, Publ. 3129434).
Statutenänderung:
3.12.2005. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Gerhard, von Grüningen, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
unico thun ag, in Thun, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treuhand-Zentrum AG, in Muri bei Bern, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 1044488, Handelsregister-Amt Nidwalden, (150)
Genossenschaft der Schweizerischen Pfingstmission (SPM), in Emmetten, Unterstützung ihrer Mitglieder beim Dienst am Evangelium durch geeignete Mittel, Genossenschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2002, S. 10, Publ. 778056).
Statutenänderung:
14.06.2003.
Firma neu:
Hotel SEEBLiCK AG.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Zweck neu:
Führung und Betrieb des Hotels SEEBLiCK in Emmetten NW sowie anderer zweckdienlicher Betriebe;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke und Immobilien erwerben, mieten, vermieten, veräussern oder belasten.
Aktienkapital neu:
CHF 2'900'000.--.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'900'000.--.
Aktien neu:
58'000 Namenaktien zu CHF 50.-- [bisher: Anteilscheine zu CHF 100.--, CHF 500.-- und CHF 1'000.--.].
Publikationsorgan neu:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Die Generalversammlung vom 14.06.2003 hat die Umwandlung der bisherigen Genossenschaft in eine Aktiengesellschaft beschlossen. Das Unternehmen wird mit Aktiven und Passiven gemäss geprüfter Umwandlungsbilanz per 30.04.2003 ohne Liquidation fortgeführt. Das bisherige Anteilscheinkapital von CHF 2'900'000.-- ist in Aktienkapital umgewandelt worden;
die Anteilscheine sind aufgehoben. [Die Bemerkung über die Haftung ist aus dem Register gestrichen worden.]. [gestrichen: Ohne persönliche Haftbarkeit der Mitglieder.]. [Die bisher eingetragenen Personen der Verwaltung bleiben in entsprechender Funktion mit entsprechender Zeichnungsberechtigung eingetragen. Die übrigen eingetragenen weiteren Zeichnungsberechtigten bleiben in entsprechender Funktion ebenfalls eingetragen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruggli, Samuel, von Hauptwil-Gottshaus, in Aarberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Andreas, von Gontenschwil, in Uster, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüegger, Daniel, von Rothrist, in Safenwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Weber, Gerhard, von Grüningen, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mösch, Elfriede, von Frick, in Emmetten, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schaub, Urs, von Rümlingen, in Beckenried, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Direktion];
unico thun ag, in Thun, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 778056, Handelsregister-Amt Nidwalden, (150)
Genossenschaft der Schweizerischen Pfingstmission (SPM), in Emmetten, Unterstützung ihrer Mitglieder beim Dienst am Evangelium durch geeignete Mittel, Genossenschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.1999, S. 7003).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rickenbach, Hans Rudolf, von Salenstein, in Kreuzlingen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Gerhard, von Grüningen, in Henggart, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zopfi, Jakob, von Schwanden GL, in Emmetten, Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zopfi, Sylvia, von Schwanden GL, in Emmetten, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruggli, Samuel, von Hauptwil-Gottshaus, in Aarberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Schmid, André, von Frutigen, in Frutigen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Rüegger, Daniel, von Rothrist, in Safenwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Andreas, von Gontenschwil, in Uster, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zaugg, Gerhard, von Eggiwil, in Biel BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mösch, Elfriede, von Frick, in Emmetten, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mösch, Rudolf, von Frick, in Emmetten, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien.