Auskünfte zu Franziska Weber
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Franziska Weber
Publikationsnummer: HR02-1004971779, Handelsregister-Amt Glarus
Sweet Medicine Metis Sundance Stiftung, bisher in Dübendorf, CHE-109.366.809, Stiftung (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2019, Publ. 1004642535).
Sitz neu:
Glarus Nord.
Domizil neu:
c/o Hanspeter Tschol, Seggenstrasse 18, 8865 Bilten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Franziska, von Menziken, in Dübendorf 1 (Dübendorf), Präsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kullberg, Asa, schwedische Staatsangehörige, in Aseda (SE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschol, Hanspeter, von Gurmels, in Bilten (Glarus Nord), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3297183, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Sweet Medicine Metis Sundance Stiftung, in Uetikon am See, CHE-109.366.809, Stiftung (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2015, Publ. 2241001).
Urkundenänderung:
18.11.2016.
Sitz neu:
Dübendorf.
Domizil neu:
c/o Franziska Weber, Binzenstrasse 5, 8044 Gockhausen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Franziska, von Menziken, in Dübendorf, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Uetikon am See].
Publikationsnummer: 1171705, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Ciarloni, Weber Unternehmensberatung, in Zürich, CH-020.2.007.138-5, Elisabethenstrasse 43, 8004 Zürich, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
01.11.2013.
Zweck:
Der gemeinsame Betrieb einer Unternehmensberatung und die Abwicklung der damit zusammenhängenden Geschäfte. Schwerpunkt ist die Beratung in den Bereichen Führung, Kommunikation und Treuhand.
Eingetragene Personen:
Ciarloni, Sibylle, von Wartau, in Baden, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift;
Weber, Franziska, von Menziken, in Uetikon am See, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift.