Auskünfte zu Christa Weber
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Christa Weber
Publikationsnummer: 3599355, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Alpha RHEINTAL Bank AG, in Au SG, CHE-103.170.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 06.04.2017, Publ. 3450353).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Christa, von Eschenz, in Heerbrugg (Au), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenny, Roger, von Tschiertschen-Praden, in Abtwil SG (Gaiserwald), mit Kollektivprokura zu zweien.
Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Sparkassa Berneck, bisher in B e r n e c k , Betrieb einer Bank, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 27.09.2000, S. 6606).
Statutenänderung:
28.10.2000.
Firma neu:
Alpha RHEINTAL Bank.
Sitz neu:
B a l g a c h .
Domizil neu:
Balgacherstrasse 226, 9435 Heerbrugg.
Zweck neu:
Betrieb einer Bank, Gewährung von gedeckten und ungedeckten Krediten in allen banküblichen Formen, insbesondere Geldkredite, Verpflichtungskredite und Derivate Geschäfte für Kunden, Entgegennahme von Geldern in allen banküblichen Formen einschliesslich Spareinlagen, Anlageberatung und Vermögensverwaltung, Effektenhandel und andere bankübliche Dienstleistungsgeschäfte sowie Abwicklung von Geschäften für eigene Rechnung, wie Geldanlagen, Geldaufnahmen und Derivate Instrumente;
die Gesellschaft kann Liegenschaften kaufen, verkaufen, überbauen, belasten, verwalten und vermitteln sowie sich im Rahmen ihres Gesellschaftszwecks an anderen Unternehmen beteiligen, solche gründen oder übernehmen.
Aktienkapital neu:
CHF 14'750'000.- [bisher: CHF 12'500'000.-].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 14'750'000.-.
Aktien neu:
295'000 Namenaktien zu CHF 50.- [bisher: 25'000 Namenaktien zu CHF 500.-].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 28.10.2000 die Spar- und Leihkasse Balgach, in Balgach, durch Fusion. Aktiven von CHF 176'233'838.63 und Passiven von CHF 164'484'085.61 gehen gemäss Fusionsbilanz per 1.1.2000 durch Universalsukzession auf die Gesellschaft über;
der Erhöhungsbetrag wurde entsprechend dem Fusionsvertrag liberiert. Die Aktionäre der übernommenen Gesellschaft erhalten dafür 45'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 50.- der übernehmenden Gesellschaft.
Geschäftsdomizil:
Auerstrasse 1, 9442 Berneck.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gallusser, Klaus, von Berneck, in Berneck, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerosa, Thomas, von Schaffhausen, in Balgach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fiechter, Christian, von Huttwil, in Heerbrugg (Widnau), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Huber, Nick, von Neuheim, in Balgach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüchinger, Heini, von Oberriet SG, in Balgach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nüesch, Dr. Karl, von Balgach, in Balgach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wurster- Eichmann, Nicola, von Rongellen und Ernetschwil, in Balgach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kobler, Martin, von Oberriet SG, in Balgach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Christa, von Eschenz, in Heerbrugg (Au), mit Kollektivprokura zu zweien.