Auskünfte zu Kevin Tobias Walcher
Neueste SHAB-Meldungen: Kevin Tobias Walcher
Publikationsnummer: HR02-1006067603, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Gartengestaltung Walcher GmbH, in Luterbach, CHE-294.578.075, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2018, Publ. 4302193).
Domizil neu:
Dr. Probst-Strasse 28, 4542 Luterbach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walcher, Stephan, von Luterbach, in Luterbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walcher Holding GmbH (CHE-392.030.720), in Luterbach, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Walcher, Kevin Tobias, von Luterbach, in Zuzwil (BE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Solothurn, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Walcher, Robin Nicolas, von Luterbach, in Zuchwil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Luterbach, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR01-1006054884, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Walcher Holding GmbH, in Luterbach, CHE-392.030.720, Dr. Probst-Strasse 28, 4542 Luterbach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
06.06.2024.
Zweck:
Erwerb, Veräusserung, dauernde Verwaltung und Finanzierung von Beteiligungen an industriellen Unternehmungen, Handelsgeschäften und Dienstleistungsbetrieben aller Art sowie die Vornahme aller damit direkt oder indirekt zusammenhängenden Transaktionen. Kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich mit gleichartigen oder verwandten Unternehmen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge schliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Mit Erklärung vom 06.06.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Walcher, Kevin Tobias, von Luterbach, in Zuzwil (BE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Walcher, Robin Nicolas, von Luterbach, in Zuchwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 4302193, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Gartengestaltung Walcher GmbH, in Luterbach, CHE-294.578.075, Vorholzstrasse 24, 4542 Luterbach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.06.2018.
Zweck:
Erbringen von Dienstleistungen im Bereich des Gartenbaus sowie der Landschaftspflege. Kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, im In- und Ausland Liegenschaften und Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens 'Walcher Gartengestaltung', in Luterbach, gemäss Vertrag vom 14.06.2018 und Bilanz per 31.12.2017 mit Aktiven von CHF 266'240.48 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 202'792.25, wofür 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 43'448.23 als Forderung gutgeschrieben werden.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 14.06.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Walcher, Stephan, von Luterbach, in Luterbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Walcher, Kevin Tobias, von Luterbach, in Solothurn, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walcher, Robin Nicolas, von Luterbach, in Luterbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.