Auskünfte zu Richard Wagner
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Richard Wagner
Publikationsnummer: 4431747, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Schweizerische Seefahrtschule, nautische Vereinigung zur Förderung der christlichen Seefahrt, in Rorschacherberg, CHE-138.453.959, Verein (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2018, Publ. 4413953).
Statutenänderung:
10.08.2018.
Sitz neu:
Thal.
Domizil neu:
Kirchplatz 1, 9425 Thal.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wagner, Richard, von Kirchberg SG, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4413953, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Schweizerische Seefahrtschule, nautische Vereinigung zur Förderung der christlichen Seefahrt, in Rorschacherberg, CHE-138.453.959, Verein (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2017, Publ. 3605267).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wagner, Richard, von Kirchberg SG, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2301861, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Schweizerische Seefahrtschule, nautische Vereinigung zur Förderung der christlichen Seefahrt, in St. Gallen, CHE-138.453.959, c/o S. Wurster, Schlossweiherstrasse 5, 7320 Sargans, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
10.01.2015.
Zweck:
Fördert das Angebot nautischer Aktivitäten in der ganzen Schweiz und im Ausland (Hochsee) und unterstützt die christliche Seefahrt bei gerechten Handels- und Freizeitaktivitäten;
betreibt eine Hochseescheinprüfstelle, welche Segel- und Motorbootschulen aus der ganzen Schweiz offen steht. Der Verein kann auch eigene Schiffe oder Liegeplätze erwerben;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mittel:
Mitglieder- und Gönnerbeiträge, private und öffentliche Zuwendungen, Erträge aus Vereinsanlässen, insbesondere der Tätigkeit als Hochseeprüfstelle, Erträge aus Vereinsvermögen.
Eingetragene Personen:
Wurster, Stephan, von Rongellen, in Sargans, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wagner, Richard, von Kirchberg SG, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winterhalter, Madeleine, von St. Gallen, in Rorschacherberg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.