Auskünfte zu Dejan Vukmir
Neueste SHAB-Meldungen: Dejan Vukmir
Publikationsnummer: HR02-1004826834, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
St. Galler Versicherungen GmbH, in Winterthur, CHE-209.799.244, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2019, Publ. 1004769700).
Statutenänderung:
15.01.2020.
Firma neu:
D Novo GmbH.
Domizil neu:
c/o admify AG, Römerstrasse 138, 8404 Winterthur.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen eines Transportunternehmens wie den Transport von Güter und Personen, die Ausführung von Umzugs-, Räumungs-, Entsorgungs- sowie Reinigungsarbeiten, Lagerungen und die Durchführung von Gruppenreisenfahrten. Sie bezweckt die Erbringung von sämtlichen Arbeiten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Sanierung, Renovation oder Erstellung von Immobilien jeglicher Art - Innenausbau, sämtliche Bodenbelege, Gipser - und Malerarbeiten sowie jegliche Montagearbeiten. Sie bezweckt Arbeiten im Import/Export aller Art sowie die Vermietung jeglicher Fahrzeuge. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mati, Dominik, von Kirchberg (SG), in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vukmir, Dejan, von Regensdorf, in Pfungen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: HR02-1004544837, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
A-Z 24 GmbH, in Dällikon, CHE-213.660.655, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2018, Publ. 4068615).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vukmir, Dejan, von Regensdorf, in Kloten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vukmir, Dalibor, von Regensdorf, in Dällikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 2775607, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
A-Z 24 GmbH, in Dällikon, CHE-213.660.655, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2014, Publ. 1419041).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vukmir, Darko, von Regensdorf, in Otelfingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vukmir, Dejan, von Regensdorf, in Kloten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.