Auskünfte zu Eberhard von Wangenheim
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Eberhard von Wangenheim
Publikationsnummer: 2105101, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Tugenda Management & Consulting GmbH, in Küsnacht ZH, CHE-100.523.764, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2011, Publ. 6061002).
Firma neu:
Tugenda Management & Consulting GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.04.2015 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Wangenheim, Dr. Eberhard, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 3944024, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
MARSTON CAPITAL PARTNERS Aktiengesellschaft, in Zürich, CH-020.3.025.395-0, Dienstleistungen als Finanzberater, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2005, S. 18, Publ. 2891556).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Wangenheim, Dr. Eberhard, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roest-Marston, Harmina C., niederländische Staatsangehörige, in Kilchberg ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3418890, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Tugenda Management & Consulting GmbH, in Küsnacht ZH, CH-020.4.022.406-6, Erbringung von Management- und Beratungsdienstleistungen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 196 vom 09.10.2000, S. 6878).
Statutenänderung:
29.05.2006.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bähre, Dr. Wolf-Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in Isernhagen (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: in Meilen, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--];
von Wangenheim, Dr. Eberhard, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].