Auskünfte zu Fredrik von Oelreich
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Fredrik von Oelreich
Publikationsnummer: 6967026, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Duni AG, in Risch, CH-170.3.000.400-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 02.06.2009, S. 26, Publ. 5044488).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Oelreich, Fredrik, schwedischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gullström, Karl Krister, schwedischer Staatsangehöriger, in Poznan (PL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Tobler, Sandro, von Eggersriet, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 5044488, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Duni AG, in Risch, CH-170.3.000.400-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 16.05.2008, S. 19, Publ. 4477536).
Statutenänderung:
20.04.2009.
Zweck neu:
Verkauf und Vertrieb von Papierartikeln der Marke DUNI sowie von anderen Artikeln;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kinzel, Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Bramsche (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Oelreich, Fredrik, schwedischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Crassier];
Gullström, Karl Krister, schwedischer Staatsangehöriger, in Poznan (PL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4026032, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Duni AG, in Risch, CH-170.3.000.400-8, Hauptsächlich den Verkauf von Papierartikeln der Marke Duni, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2007, S. 17, Publ. 3857306).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Camenzind, Alois, von Gersau, in Brunnen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Oelreich, Fredrik, schwedischer Staatsangehöriger, in Crassier, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kinzel, Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Bramsche (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Neuenkirchen-Vörden (DE), Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].