Auskünfte zu Michael von Döring
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Michael von Döring
Publikationsnummer: 7140740, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Cross Lane Limited, in Altendorf, CH-290.3.016.530-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2011, S. 0, Publ. 6416386).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Döring, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beyrer, Gerhard, deutscher Staatsangehöriger, in Ratingen (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 6416386, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Cross Lane Limited (Cross Lane AG)(Cross Lane SA), bisher in Trasadingen, CH-290.3.016.530-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2011, S. 0, Publ. 6318958).
Gründungsstatuten:
17.07.2009.
Statutenänderung:
02.11.2011.
Sitz neu:
Altendorf.
Domizil neu:
Zürcherstrasse 37d, 8852 Altendorf.
Zweck neu:
Entwicklung, Planung und Erstellung von Projekten für regenerative Energien sowie deren Projektfinanzierung;
Verwaltung und Vermittlung sowie Erwerb, Überbauung und Veräusserung von Liegenschaften und anderen Grundstücken im In- und Ausland;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum sowie Konzessionen, Patente, Lizenzen und sonstige immaterielle Güterrechte erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierung für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch durch eingeschriebenen Brief erfolgen. In diesem Falle kann die Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt unterbleiben. Laut Erklärung des Verwaltungsrates vom 17.07.2009 untersteht die Gesellschaft nicht der ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher);
[Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofmaier, Mike H., von Rieden, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luginbühl, Heinz A., von Rubigen, in Hinwil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
von Döring, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.