Auskünfte zu Nicole von Allmen
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Nicole von Allmen
Publikationsnummer: 7089096, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Kresta Ola Tours GmbH in Liquidation, in Münsingen, CH-036.4.048.546-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 55 vom 19.03.2012, Publ. 6599724).
Statutenänderung:
27.02.2013.
Firma neu:
Kresta Ola Tours GmbH.
Sitz neu:
Krattigen.
Domizil neu:
c/o Nicolás Andra, Chlostergasse 26, 3704 Krattigen. Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.02.2013 wird der Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.03.2012 betreffend Auflösung der Gesellschaft widerrufen. [gestrichen: Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.03.2012 aufgelöst.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: von Allmen, Nicole, von Lauterbrunnen, in Münsingen, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andra, Nicolás, italienischer Staatsangehöriger und argentinischer Staatsangehöriger, in Krattigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Münsingen, Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung].
Publikationsnummer: 6599724, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Kresta Ola Tours GmbH, in Münsingen, CH-036.4.048.546-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 176 vom 10.09.2010, S. 2, Publ. 5806786).
Firma neu:
Kresta Ola Tours GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 13.03.2012 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andra, Nicolás, italienischer Staatsangehöriger und argentinischer Staatsangehöriger, in Münsingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
von Allmen, Nicole, von Lauterbrunnen, in Münsingen, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 6359632, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Client Systems AG, in Münsingen, CH-035.3.017.723-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2009, S. 4, Publ. 5297276).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Allmen, Nicole, von Lauterbrunnen, in Münsingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Jan, von Reinach AG, in Bern, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Zahler, Bruno, von Frutigen, in Frutigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].