Auskünfte zu Michael Viol
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Michael Viol
Publikationsnummer: 6452318, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
millcell AG, in Heiden, CH-300.3.010.369-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2007, S. 3, Publ. 3925262).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Viol, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Heiden, Delegierter, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4685758, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
Franz Europe AG, in Heiden, CH-300.3.013.712-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2005, S. 2, Publ. 3004870).
Firma neu:
Franz Europe AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.10.2008 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Viol, Ingeborg, deutsche Staatsangehörige, in Heiden, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chen, Francis, Bürger von Taiwan R.O.C, in Taipai (Taiwan R.O.C.), Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung (bisher: mit Einzelunterschrift);
Viol, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Heiden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung (bisher: mit Einzelunterschrift);
Alder, Ueli, von Schönengrund, in Heiden, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3860872, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
Arlice AG, in Heiden, CH-300.3.010.369-8, Handel mit Artikeln des technischen Bedarfs usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 22.07.2004, S. 2, Publ. 2371896).
Statutenänderung:
7.03.2007.
Firma neu:
millcell AG.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu je CHF 100 (bisher: 1'000 Inhaberaktien zu je CHF 100).
Mitteilungen:
Mitteilungen und Einladungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen der Aktionäre.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Greuter, Elsa, von Münchwilen TG, in Bassersdorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Viol, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Heiden, Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Oschwald, Daniel, von Aarburg und Thayngen, in Aarburg, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Viol, Ingeborg, deutsche Staatsangehörige, in Heiden, Präsidentin, mit Einzelunterschrift (bisher: Geschäftsführerin).