Auskünfte zu Paul Vettor
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Paul Vettor
Publikationsnummer: HR02-1005193904, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
VBtec GmbH, in Altendorf, CHE-109.510.271, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 154 vom 13.08.2013, S.0, Publ. 1024891).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vettor, Paul, von Einsiedeln, in Wilen SZ, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 50'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klassen, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Wädenswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 50'000.00.
Publikationsnummer: 1024891, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
VBtec GmbH, in Altendorf, CH-130.4.007.915-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 156 vom 14.08.2012, Publ. 6808618).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bründler, Urs, von Kriens und Root, in Altendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 50'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vettor, Paul, von Einsiedeln, in Wilen SZ, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 50'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 50'000.00].
Publikationsnummer: 6808618, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
VBtec GmbH, in Altendorf, CH-130.4.007.915-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2002, S. 14, Publ. 394442). Gemäss Erklärung om 1.5.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vettor, Paul, von Einsiedeln, in Wilen SZ, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 50'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].