Auskünfte zu Christian Trudbert Vetter
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Trudbert Vetter
Publikationsnummer: 4022763, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
VOQUZ IT Solutions AG, in Rümlang, CHE-114.099.637, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 09.03.2015, Publ. 2029645).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vetter, Christian Trudbert, deutscher Staatsangehöriger, in Seefeld-Hechendorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 1258751, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
DV-RATIO SCHWEIZ AG, in Rümlang, CHE-114.099.637, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2013, Publ. 1087007).
Statutenänderung:
16.12.2013.
Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 150'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 250'000.00 [bisher: CHF 150'000.00].
Aktien neu:
250'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00. [bisher: 150'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vetter, Christian Trudbert, deutscher Staatsangehöriger, in Seefeld-Hechendorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Waldvogel, Beat, von Embrach, in Niederhasli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 1087007, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
DV-RATIO SCHWEIZ AG, bisher in Schaffhausen, CH-290.3.016.081-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2013, Publ. 991945).
Gründungsstatuten:
20.02.2008.
Statutenänderung:
20.08.2013.
Sitz neu:
Rümlang.
Domizil neu:
Riedgrabenstrasse 26, 8153 Rümlang.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen aller auf den Gebieten der Organisation, der Datenverarbeitung, der Rationalisierung und der Betriebswirtschaft sowie der Arbeitsvermittlung und des Personalverleihs in diesen Bereichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vetter, Christian Trudbert, deutscher Staatsangehöriger, in Seefeld-Hechendorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Deutschland, einziges Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Waldvogel, Beat, von Embrach, in Niederhasli, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura].