Auskünfte zu Karin Vanelli
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Karin Vanelli
Publikationsnummer: 3547690, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Fitness-Factory GmbH, in Dürnten, CH-020.4.001.536-1, Betrieb eines Fitnesscenters, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 167 vom 30.08.1999, S. 5915).
Statutenänderung:
11.08.2006, 14.08.2006.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ammann, Paul, von Wildhaus, in Bubikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--;
Kuster, Claudia, von Grüsch, in Wetzikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--;
Vanelli, Christian, von Dürnten, in Jona, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Vanelli, Karin, von Kirchberg SG, in Jona, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Masshard, Fritz, von Mühlethurnen, in Hinwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Steiner, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Stäfa, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Fitness-Factory GmbH, in D ü r n t e n, Betrieb eines Fitnesscenters, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 26.01.1999, S. 559).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vanelli, Karin, von Kirchberg SG, in Jona, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.- [bisher: Brunner, Karin].