Auskünfte zu Magdalena Urrejola Balcak
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Magdalena Urrejola Balcak
Publikationsnummer: HR02-1004950371, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
IAMANEH Schweiz Suisse Svizzera Switzerland, in Basel, CHE-112.011.005, Verein (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2019, Publ. 1004578158).
Statutenänderung:
07.05.2020.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Domenig, Dagmar, von Tamins, in Olten, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kessler, Claudia, von Basel, in Oberwil BL, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wägeli, Philippe, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sonderegger, Beatrix, von Grub AR, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Besic, Osman, von Basel, in Jegenstorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Urrejola Balcak, Magdalena, von Basel, in Basel, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ganz-Koechlin, Sibylle, von Basel, in Bern, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hürlimann, Sandra, von Riehen, in Zofingen, Mitglied des Vorstandes, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Natarajan, Maya, von Basel, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sivyer, Gillian Caryl, britische Staatsangehörige, in Soral, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Di Marco, Manuela, von Arlesheim, in Hirtzfelden (FR), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nicola, Alexandra, deutsche Staatsangehörige, in Basel, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3630799, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
IAMANEH Schweiz Suisse Svizzera Switzerland, in Basel, CHE-112.011.005, Verein (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2016, Publ. 2800377).
Statutenänderung:
09.06.2016.
Zweck neu:
Der Verein leistet einen aktiven Beitrag zum Schutz, zur Förderung und zur Verbesserung der sexuellen und reproduktiven Gesundheit (z.B. Familienplanung, Sexualaufklärung) und Rechte und zur Verminderung der genderbasierten Gewalt. Primäre Zielgruppen sind Frauen und Kinder, die besonders von Armut und Gewalt betroffen sind. Im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit engagiert sich der Verein in Westafrika und im Westbalkan in partnerschaftlichen Projekten, Programmen und Aktionen. In der Schweiz und im Ausland fördert der Verein durch die Vermittlung von Informationen und Wissen sowie im Dialog mit der Öffentlichkeit das Verständnis für nachhaltige Entwicklung und die Solidarität gegenüber benachteiligten Menschen. Der Verein kann weitere mit seinem Zweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehende Tätigkeiten ausüben.
Mittel neu:
Mitgliederbeiträge, Spenden, Sponsoringbeiträge und Erbschaften, Beiträge der öffentlichen Hand, Stiftungsbeiträgen, Dienstleistungserträge, Kapitalerträge, Zuwendungen aller Art [gestrichen: Mittel: Mitgliederbeiträge, Zuwendungen, Spenden, Beiträge und Vermächtnisse von Mitgliedern und Dritten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Christoph, von Schleitheim, in Basel, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Natarajan, Maya, von Basel, in Basel, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Besic, Osman, von Basel, in Jegenstorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mader, Karin, von Neuenegg, in Fribourg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Urrejola Balcak, Magdalena, von Basel, in Basel, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.