Auskünfte zu Fritz Tschan
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Fritz Tschan
Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
TP Technology for People AG, in Basel, Informatik und Unternehmensberatung usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2001, S. 132).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Paul, Dr. Peter, von Basel, in Basel, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Richter, Horst, deutscher Staatsangehöriger, in Erbach (D), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschan, Fritz, von Sigriswil, in Lampenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
TP Technology for People AG, in B a s e l, Laufenstr. 16, 4053 Basel, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
29.03.2000.
Zweck:
Dienstleistungen aller Art, namentlich in den Bereichen Informatik und Unternehmensberatung. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 200'000.-.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.-.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.- (Stimmrechtsaktien) und 200 Namenaktien zu CHF 500.-.
Sacheinlage:
Büromöbel, Bürogeräte, Computer und EDV-Zubehör sowie Mobilien und Einrichtungsgegenstände gemäss Vertrag mit Inventar vom 29.03.2000 zum Preis von CHF 85'726.50, wofür 850 Namenaktien zu CHF 100.- (Stimmrechtsaktien) ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
Eingeschriebene Briefe.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Tschan, Fritz, von Sigriswil, in Lampenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Paul, Dr. Peter, von Basel, in Basel, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lapp, Hansjörg, von Basel, in Oberwil BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Richter, Horst, deutscher Staatsangehöriger, in Erbach (D), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zwimpfer, Kurt, von Triengen, in Hochwald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Testor Treuhand, in Basel, Revisionsstelle.
Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
GCG General Consulting Group AG, bisher in Olten, strategische Unternehmensberatung für Organisation und Informatik usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 20.12.1996, S. 7927).
Statutenänderung:
21.11.1997.
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
c/o Tschan & Partner, GMS Treuhand und Unternehmensberatung, Laufenstr. 16, 4053 Basel.
Zweck:
Strategische Unternehmensberatung für Organisation und Informatik, insbesondere Erarbeitung und Umsetzung von Marketing- und Vertriebskonzepten im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Liegenschaften erwerben und veräussern.
Aktienkapital:
CHF100'000.¬.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF100'000.¬.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF100.¬.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre richtig:
Keine.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pauli, Martin, von Rüschegg, in Zuchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bono, Tarzis, von Galgenen, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trigon Treuhand Stadler, Scheidegger, Fink, in Solothurn, Revisionsstelle [wie bisher];
Tschan, Fritz, von Sigriswil, in Lampenberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates];
Lasserre du Rozel, Michel, französischer Staatsangehöriger, in Strasbourg (F), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Penzenauer, Günter, österreichischer Staatsangehöriger, in Neuzeug (A), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hölzle, Rolf, von Liestal, in Brittnau, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Kurt, von Muotathal, in Gelterkinden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.