Auskünfte zu Jürgen Dieter Helmut Tritschler
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Jürgen Dieter Helmut Tritschler
Publikationsnummer: 6720698, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Sanibad Plus GmbH, in Allschwil, CH-251.4.001.565-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2012, S. 0, Publ. 6525588).
Statutenänderung:
06.06.2012.
Sitz neu:
Ettingen.
Domizil neu:
Hollenrain 14, 4107 Ettingen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[bisher: Sacheinlage und -übernahme bei der Gründung: Übernahm gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 30.06.2001 und Übernahmebilanz per 31.12.2000 von der Einzelfirma 'Delta Maurer', in Kriegstetten, sämtliche Aktiven von CHF 97'057.45 und Passiven von CHF 50'456.00 zum Preis von CHF 46'601.45, wovon CHF 20'000.00 an das Stammkapital angerechnet und CHF 26'601.45 als Forderung gutgeschrieben wurden].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tritschler, Jürgen Dieter Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Elzach (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00;
Simoncic, Franz, von Trimbach, in Affeltrangen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Poletto, Serge Albert, französischer Staatsangehöriger, in Hagenthal-le-Bas (FR), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Gasser, Karl, von Zürich, in Reinach BL, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 5730790, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
delta products GmbH, bisher in Horn, CH-251.4.001.565-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 18.02.2010, S. 16).
Gründungsstatuten:
30.06.2001.
Statutenänderung:
8.07.2010.
Firma neu:
Sanibad Plus GmbH.
Sitz neu:
Allschwil.
Domizil neu:
Grabenring 42, 4123 Allschwil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Neuinstallationen, Reparaturen, Unterhalt und Umbauten von Heizungs- und Sanitäranlagen, den Betrieb einer Bauspenglerei, die Übernahme von Vertretungen und Generalunternehmungen. Die Gesellschaft kann sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen, solche erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie im In- und Ausland Grundstücke kaufen, verkaufen, belasten und verwalten sowie sämtliche Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt der Förderung des Gesellschaftszwecks dienen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage und -übernahme bei der Gründung: Übernahm gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 30.06.2001 und Übernahmebilanz per 31.12.2000 von der Einzelfirma 'Delta Maurer', in Kriegstetten, sämtliche Aktiven von CHF 97'057.45 und Passiven von CHF 50'456.00 zum Preis von CHF 46'601.45, wovon CHF 20'000.00 an das Stammkapital angerechnet und CHF 26'601.45 als Forderung gutgeschrieben wurden [wie bisher].
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen durch Zustellung oder E-Mail. Die vor der Eintragung im Handelsregister Kanton Basel-Landschaft gestrichenen Tatsachen, sowie allfällige frühere Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden [wie bisher];
Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 04.02.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision [wie bisher].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Maurer, Beat Markus, von Schmiedrued, in Horn, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tritschler, Jürgen Dieter Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Elzach (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.--;
Fürst, Peter, von Gunzgen, in St. Pantaleon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Poletto, Serge Albert, französischer Staatsangehöriger, in Hagenthal-le-Bas (FR), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.