Auskünfte zu Syle Tolaj
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Syle Tolaj
Publikationsnummer: 2794919, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Lumi Armierung GmbH, in Zuchwil, CHE-294.626.573, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2015, Publ. 1945705).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tolaj, Syle, kosovarischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fetahaj, Shaban, kosovarischer Staatsangehöriger, in Corcelles-près-Payerne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 2655187, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Tolaj - Bau GmbH, in Biel/Bienne, CHE-228.276.544, Scholl-Strasse 7, 2504 Biel/Bienne, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
03.02.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Bauarbeiten aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 03.02.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Tolaj, Syle, kosovarischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Tolaj, Filloreta, kosovarische Staatsangehörige, in Biel/Bienne, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 1945705, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Lumi Armierung GmbH, in Derendingen, CHE-294.626.573, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2011, Publ. 6275824).
Statutenänderung:
15.01.2015.
Sitz neu:
Zuchwil.
Domizil neu:
Amselweg 1, 4528 Zuchwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jerlija, Shirete, kosovarische Staatsangehörige, in Derendingen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tolaj, Syle, kosovarischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00].