Auskünfte zu Mark Edward Ties
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Mark Edward Ties
Publikationsnummer: 2402211, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Help/Systems International GmbH, in Bern, CHE-114.490.160, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 184 vom 24.09.2013, Publ. 1092213).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dryer, Janet Marie, amerikanische Staatsangehörige, in Eden Prairie (US), Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Ties, Mark Edward, amerikanischer Staatsangehöriger, in Eden Prairie (US), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heim, Christopher David, genannt Chris, amerikanischer Staatsangehöriger, in Eden Prairie (US), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Mayleben, Daniel Robert, genannt Dan, amerikanischer Staatsangehöriger, in Eden Prairie (US), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 6622510, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Help/Systems International GmbH, bisher in Zürich, CH-020.4.038.543-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2010, S. 28, Publ. 5936162).
Gründungsstatuten:
05.09.2008.
Statutenänderung:
13.03.2012.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
c/o Dr. Thomas Bähler, Effingerstrasse 1, 3011 Bern .
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heeb, Markus, von Altstätten, in Küsnacht ZH, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Litwin, Konrad Adam, britischer Staatsangehöriger, in Sunningdale (UK), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Help/Systems International Group Limited (No. 05244419), in London (GB), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Ascot (GB)];
Dryer, Janet Marie, amerikanische Staatsangehörige, in Eden Prairie (US), Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Dryer, Janet, Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift];
Ties, Mark Edward, amerikanischer Staatsangehöriger, in Eden Prairie (US), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Bähler, Thomas Dr., von Uebeschi, in Bern, Direktor, mit Einzelunterschrift.