Auskünfte zu Christian Thöny-Hostettler
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Christian Thöny-Hostettler
Publikationsnummer: 4038739, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Thöny Mode AG Landquart, in Landquart, CHE-107.048.646, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2015, Publ. 2051859).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thöny-Hostettler, Christian, von Landquart und Grüsch, in Jenins, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Thöny-Hostettler, Kathrin, von Landquart und Grüsch, in Jenins, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolzi, Gina, von Wallisellen, in Jenins, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2051859, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Thöny Mode AG Landquart, in Landquart, CHE-107.048.646, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 08.08.2000, S. 5392).
Statutenänderung:
13.03.2015.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Handel mit Damen- und Herrenkonfektion, Modeartikeln und Accessoires sowie der Betrieb von entsprechenden Verkaufsgeschäften;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Vertrag vom 7.3.1979 und Bilanz per 31.8.1978, von der gelöschten Einzelfirma 'Kleider Thöny', in Landquart Gde. Igis, Aktiven von CHF 274'119.55 und Passiven von CHF 92'004.--, wofür 50 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 132'115.55 gutgeschrieben werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 27.01.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thöny-Hartmann, Christian, von Igis und Valzeina, in Landquart (Igis), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hans Müller, Treuhand, in Reinach BL, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thöny-Hostettler, Christian, von Landquart und Grüsch, in Jenins, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Igis und Valzeina];
Thöny-Hostettler, Kathrin, von Landquart und Grüsch, in Jenins, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Valzeina und Igis, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].