Auskünfte zu Reto Christian Theiler
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Reto Christian Theiler
Publikationsnummer: HR01-1005035375, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Ingesa Immobilien AG, in Seuzach, CHE-223.470.091, c/o Peter Schalcher, Herbstackerstrasse 82, 8472 Seuzach, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
17.11.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Bewirtschaftung und den Verkauf von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Aktienkapital:
CHF 390'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 390'000.00.
Aktien:
3'900 Namenaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung die Liegenschaften Florahof 5a, 8353 Elgg und Strehlgasse 21, 8472 Seuzach inklusive die dazu gehörenden Hypotheken zum Preis von höchstens CHF 5'626'000.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Schalcher, Peter, von Winterthur, in Seuzach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bischof, Thomas Bruno, von Elsau, in Elsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Theiler, Reto, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seiler Treuhand AG (CHE-106.269.570), in Zürich, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: HR02-1004943288, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Ingesa Holding AG, in Seuzach, CHE-299.276.167, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 13.07.2020, Publ. 1004934973).
Statutenänderung:
22.06.2020. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Theiler, Reto, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Becker, Bruno Albert, von Luzern, in Elgg, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Peter, von Rüschlikon und Horgen, in Pfäffikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stegemann, Lukas, von Andelfingen, in Andelfingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wilhelm, Felix, von Grüsch, in Marthalen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1004942375, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Ingesa AG, in Seuzach, CHE-102.103.232, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2019, Publ. 1004674040).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Theiler, Reto, von Zollikon, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stegemann, Lukas, von Andelfingen, in Andelfingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wilhelm, Felix, von Grüsch, in Marthalen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].