Auskünfte zu Marc A. Tassera
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Marc A. Tassera
Publikationsnummer: 712172, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
SPECTRUM EVENTS AG, in Zürich, Organisation von Reisen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2001, S. 7301).
Statutenänderung:
1.10.2002.
Aktienkapital neu:
CHF 300'000.-- [bisher: CHF 150'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 300'000.--.
Aktien neu:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 150 Namenaktien zu CHF 1 000.--].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moser, Heidi, von Zollikofen, in Zürich, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tassera, Marc, von Jussy, in Veyrier, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
SPECTRUM EVENTS AG, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2001, S. 1078).
Statutenänderung:
13.07.2001.
Zweck neu:
Organisation von Reisen, Veranstaltungen und Kongressen sowie Erbringung von Dienstleistungen aller Art auf dem Gebiet des Tourismus;
kann sich bei anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben.
Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Erwarb gemäss Sachübernahmevertrag vom 11.9.1989 und Inventarliste vom 12.9.1989 den Betrieb der vormaligen "MCI Travel SA, Succursale de Zurich", Weinbergstrasse 11, nämlich Mobiliar, Büromaterial, Computer (Hard- und Software) zum Preise von CHF 50'000. -- (davon CHF 25'000. -- für Goodwill).].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, durch eingeschriebenen Brief oder durch die Veröffentlichung im SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Atallah, Ibrahim, von Adliswil, in Wettswil am Albis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürer, Beat, von Walenstadt, in Geroldswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Linder, Christian, von Basel, in Uitikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schafroth, Rolf, von Röthenbach im Emmental, in Gachnang, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschudy, Daniel, von Glarus, in Zürich, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jenny, Hans-Jörg, von Ennenda, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Heidi, von Zollikofen, in Zürich, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tassera, Marc, von Jussy, in Veyrier, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.