Auskünfte zu Seav Leng Taing
Neueste SHAB-Meldungen: Seav Leng Taing
Publikationsnummer: HR02-1005233183, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Asia Store GmbH, in Schlieren, CHE-103.727.530, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 184 vom 23.09.2015, S.0, Publ. 2387245).
Statutenänderung:
15.04.2021.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Der Stimmrechtsanteil ist aufgehoben.] [gestrichen: Der Anteil zu CHF 87'000.00 ist ein Stimmrechtsanteil. ]. [Der Stimmrechtsanteil ist aufgehoben.] [gestrichen: Der Anteil zu CHF 25'000.00 ist ein Stimmrechtsanteil. ].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Taing, Suy Heang, von Schlieren, in Killwangen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 98'000.00;
Lam, Linh, von Schlieren, in Weiningen ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 87'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Taing, Seav Leng, von Schlieren, in Starrkirch-Wil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 84 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 25'000.00];
Lam, Siu Tse Christine, von Schlieren, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 63 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Taing, Seav Shuang, von Schlieren, in Dübendorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 63 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 2387245, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Asia Store GmbH, in Schlieren, CHE-103.727.530, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2009, S. 27, Publ. 4996318).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lam, Linh, von Schlieren, in Weiningen ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 87'000.00 [bisher: in Schlieren];
Taing, Seav Leng, von Schlieren, in Starrkirch-Wil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 25'000.00 [bisher: in Killwangen].
Publikationsnummer: 1020559, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
BK&P AG, Treuhandgesellschaft, in Zürich, CH-020.2.903.556-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 12.07.2010, S. 27, Publ. 5722558).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böhlen, Michel, von Riggisberg, in Bachenbülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Taing, Seav, von Schlieren, in Killwangen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kolar, Sonja, von Wettingen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wettingen];
Osterwalder, Tanja, von Stettfurt und Oberrieden, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wädenswil].