Auskünfte zu Hubert Suter
Einträge zum Namen Hubert Suter
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Hubert Suter
Publikationsnummer: HR02-1005467650, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Restaurant Stadttor AG, in Lenzburg, CHE-102.271.680, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 03.10.2008, S.2, Publ. 4675966).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Hubert, von Freienwil, in Niederrohrdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Berikon].
Publikationsnummer: 3806455, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
E. & R. Suter AG, Verwaltungen, in Baden, CHE-100.710.674, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2017, Publ. 3781087).
Statutenänderung:
29.09.2017.
Firma neu:
Profectus Verwaltungen AG.
Sitz neu:
Widen.
Domizil neu:
In der Halde 10, 8967 Widen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Hubert, von Freienwil, in Berikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Daniel, von Freienwil, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kopp, Peter, von Zürich, in Widen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Kopp, Natalie, von Zürich, in Widen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4675966, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Restaurant Stadttor AG, in Lenzburg, CH-400.3.008.379-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 06.10.1998, S. 6852).
Statutenänderung:
16.09.2008.
Domizil neu:
c/o Lucia Suter, Friedweg 5, 5600 Lenzburg.
Zweck neu:
Betrieb sowie Verwaltung von Restaurants;
kann Liegenschaften erwerben, veräussern und verwalten sowie sich an andern Gesellschaften oder Unternehmungen jeglicher Art beteiligen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.09.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand- und Steuerberatungsbüro Josef Meier, in Eggenwil, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Hubert, von Freienwil, in Berikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Lenzburg].