Auskünfte zu Roland Stucki
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Roland Stucki
Publikationsnummer: 5732328, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Soca Familienheimgenossenschaft, in Basel, CH-270.5.000.155-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2009, S. 7, Publ. 5144526).
Domizil neu:
c/o Marianne Smug, Michelbacherstrasse 54, 4055 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Probst, Anton, von Langnau im Emmental, in Basel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stucki, Roland, von Diemtigen, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ryter, Christian Beat, von Basel, in Basel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Smug, Mfarianne, von Basel, in Basel, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyttenbach, Susanne, von Thun, in Basel, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ammann, Peter, von Bern, in Basel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rico Taboada, Silvia Maria, spanische Staatsangehörige, in Basel, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsidentin und Aktuarin mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 2342078, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Soca Familienheimgenossenschaft, in Basel, Genossenschaft (SHAB Nr. 182 vom 23.09.2003, S. 6, Publ. 1183282).
Domizil neu:
c/o Roland Stucki, Bollweilerstr. 24, 4055 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lichtsteiner, Arthur, von Basel, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stucki, Roland, von Diemtigen, in Basel, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Aktuar des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Leupi, René, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 1183282, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Soca Familienheimgenossenschaft, in Basel, Genossenschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2000, S. 4478).
Statutenänderung:
6.06.2003.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt, in gemeinsamer Selbsthilfe ihren Mitgliedern preisgünstigen Wohnraum zu vermieten und diesen dauernd der Spekulation zu entziehen. Sie erstellt, vermietet und verkauft preisgünstige Wohnungen an ihre Mitglieder. Sie kann zu diesem Zweck Liegenschaften und Baurechte erwerben und veräussern sowie sich an Unternehmen mit gleichen oder ähnlichen Zielsetzungen beteiligen und die Mitgliedschaft bei Dachorganisationen gemeinnütziger Baugenossenschaften erwerben.
Anteilscheine neu:
CHF 100.-- [bisher: CHF 100.--, Eintrittsgeld CHF 10.--.].
Vorstand:
5 - 7 Mitglieder.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oeschger, Felix, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stucki, Roland, von Diemtigen, in Basel, Mitglied und Aktuar des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.