Auskünfte zu Roland Hermann Streule
Neueste SHAB-Meldungen: Roland Hermann Streule
Publikationsnummer: HR02-1006016723, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Helialpin AG, in Thal, CHE-102.151.952, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2023, Publ. 1005788866).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Streule, Roland, von Appenzell, in Appenzell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hugentobler, Fabrizio, von Wigoltingen, in Frauenfeld, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005890145, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Heli Partner AG, in Zihlschlacht-Sitterdorf, CHE-108.520.350, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2021, Publ. 1005309610).
Firma neu:
Heli Partner AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 09.11.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Streule, Roland Hermann, von Appenzell, in Appenzell, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1005309498, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Heli-Maintenance AG, in Thal, CHE-107.410.227, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2019, Publ. 1004666552). [gestrichen: Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons Solothurn gestrichenen Tatsachen sowie allfällige frühere Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holdener, Manfred, von Glarus, in Thal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stefani, Edgar Antonio, von St. Gallen, in Appenzell Steinegg (Rüte), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Streule, Roland Hermann, von Appenzell, in Appenzell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Imhof, Georg, von Frauenfeld, in Aadorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. [Streichung der Bemerkung aufgrund geänderter Eintragungspraxis].