Auskünfte zu Felice Störk
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Felice Störk
Publikationsnummer: 3357795, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Stiftung Phönix Schwyz, in Schübelbach, CHE-106.035.948, Stiftung (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2016, Publ. 3079875).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Störk, Felice, von Uesslingen-Buch, in Cham, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Publikationsnummer: 7107978, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Berichtigung des im SHAB Nr. 11 vom 17.01.2013, Meldungs Nr. 7'019'474, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 477 vom 14.01.2013. Hausgenossenschaft Rigihüsli, in Menzingen, CH-170.5.000.183-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2013, Publ. 7019474).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fähndrich Burger, Rosa Maria, genannt Rosemarie, von Luzern, Freienwil und Steinhausen, in Steinhausen, Aktuarin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Aktuarin der Verwaltung mit Einzelunterschrift];
Störk, Felice, von Uesslingen-Buch, in Cham, Kassier der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Kassier der Verwaltung mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 7019474, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Hausgenossenschaft Rigihüsli, in Menzingen, CH-170.5.000.183-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 232 vom 30.11.2009, S. 20, Publ. 5365840).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyttenbach, Arlene, von Gelterfingen, in Oberwil b. Zug, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mezger, Stephan, von Hedingen und Zürich, in Hedingen, Kassier der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fähndrich Burger, Rosa Maria, genannt Rosemarie, von Luzern, Freienwil und Steinhausen, in Steinhausen, Aktuarin der Verwaltung, mit Einzelunterschrift;
Störk, Felice, von Uesslingen-Buch, in Cham, Kassier der Verwaltung, mit Einzelunterschrift.