Auskünfte zu Jon Andri Steiner
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Jon Andri Steiner
Publikationsnummer: HR02-1004804893, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Ops One AG, in Zürich, CHE-291.021.988, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2018, Publ. 1004489240).
Statutenänderung:
11.12.2019. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Michael, von Kirchberg (SG), in Muri (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Jon Andri, von Linden, in Ballwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Wiederkehr, Martin, von Spreitenbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1004489240, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
snowflake Ops AG, in Zürich, CHE-291.021.988, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2017, Publ. 3263509).
Statutenänderung:
26.10.2018.
Firma neu:
Ops One AG.
Domizil neu:
Weststrasse 77, 8003 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gallati, Tobias, von Glarus Nord, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stucki, Michael, von Konolfingen, in Lausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Jon Andri, von Linden, in Ballwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Wiederkehr , Martin, von Spreitenbach, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3263509, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
snowflake Ops AG, in Zürich, CHE-291.021.988, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2016, Publ. 3015169).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gallati, Tobias, von Glarus Nord, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Jon Andri, von Linden, in Ballwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].