Auskünfte zu Dieter Heinz Stehli
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Dieter Heinz Stehli
Publikationsnummer: 1619249, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
F.A.M.I.L.Y. Immobilien AG, in Horgen, CHE-114.510.035, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2011, Publ. 6321488).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stehli, Dieter Heinz, von Obfelden, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst, Patrick Daniel, von Horgen, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Darbre, Olivier Edgar Maurice, von Val-de-Ruz, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Einzelunterschrift;
Sitruk, Chloé, finnische Staatsangehörige, in Helsinki (FI), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Sitruk, Jaana, finnische Staatsangehörige, in Helsinki (FI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Sitruk, Charlène, finnische Staatsangehörige, in Helsinki (FI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Publikationsnummer: 1492189, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Seetraum AG, in Horgen, CHE-114.436.255, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2011, Publ. 6322750).
Firma neu:
Seetraum AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.04.2014 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stehli, Dieter Heinz, von Obfelden, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst, Patrick Daniel, von Horgen, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Darbre, Olivier Edgar Maurice, von Val-de-Ruz, in Meilen, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 1489879, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
C.Y.G. AG, in Horgen, CHE-115.351.064, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2011, Publ. 6281788).
Firma neu:
C.Y.G. AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.04.2014 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stehli, Dieter Heinz, von Obfelden, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst, Patrick Daniel, von Horgen, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Darbre, Olivier Edgar Maurice, von Val-de-Ruz, in Meilen, Liquidator, mit Einzelunterschrift.