Auskünfte zu Ulrich Steffen
Einträge zum Namen Ulrich Steffen
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Ulrich Steffen
Publikationsnummer: 3650953, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Steffen Beteiligungs AG, in Utzenstorf, CHE-115.403.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2016, Publ. 2899193).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steffen, Ulrich, von Lützelflüh, in Utzenstorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Steffen, Priska, von Lützelflüh, in Utzenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 2899193, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Steffen Beteiligungs AG, in Utzenstorf, CHE-115.403.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 09.02.2010, Publ. 5485602).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Steffen Holzbau AG, in Utzenstorf ( CHE-107.195.170), gemäss Fusionsvertrag vom 09.06.2016 und Bilanz per 31.12.2015. Aktiven von CHF 1'908'699.77 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 28'448.90 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Domizil neu:
Kirchstrasse 2, 3427 Utzenstorf.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steffen, Ulrich, von Lützelflüh, in Utzenstorf, mit Einzelunterschrift;
Steffen, Priska, von Lützelflüh, in Utzenstorf, mit Einzelunterschrift;
Steffen, Samuel Ueli, von Lützelflüh, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Utzenstorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 2791466, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Wohnpark in den Linden AG, in Utzenstorf, CH-053.3.006.594-3, Planung, Erstellung, Vermietung und Verkauf von Wohn- und Geschäftsräumen sowie Betrieb von Wohnheimen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 04.03.2005, S. 4, Publ. 2729392).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brechbühler, Hans, von Eriswil, in Utzenstorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Iff, Hans-Peter, von Gondiswil, in Utzenstorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steffen, Ulrich, von Lützelflüh, in Utzenstorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sidus Treuhand AG, in Lyss, Revisionsstelle.