Auskünfte zu Orlando Spadini
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Orlando Spadini
Publikationsnummer: 4034620, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Personalfürsorgestiftung der Busch-Werke AG, Trimmis, in Trimmis, CH-350.7.000.339-6, Die Ausrichtung von Leistungen an eigene Angestellte und Arbeiter sowie deren Angehörige und Hinterbliebene zur Linderung der wirtschaftlichen Folgen des Erwerbsausfalles, Stiftung (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2002, S. 7, Publ. 725716).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spadini, Orlando, von Selma, in Igis, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmocker, Beat, von Beatenberg, in Tamins, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4034568, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Busch-Werke AG, in Trimmis, CH-350.3.001.263-3, Herstellung und Vertrieb von Waagen aller Art und anderer technischer Apparate und Maschinen sowie Erbringung der damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 05.07.2004, S. 11, Publ. 2341438).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spadini, Orlando, von Selma, in Igis, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmocker, Beat, von Beatenberg, in Tamins, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 2828844, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Antech AG, in Lyss, CH-073.3.003.776-0, Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Transport- und Lageranlagen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2001, S. 6988).
Statutenänderung:
18.04.2005.
Zweck neu:
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Transport- und Lageranlagen, Beratungen, Vertretungen, Entwicklungen für Antriebs- und Förderungstechnik sowie deren Projektierung und Ausführung. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Aktienkapital neu:
CHF 496'000.-- [bisher: CHF 124'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 496'000.--.
Aktien neu:
248 Namenaktien zu CHF 2'000.-- [bisher: 62 Namenaktien zu CHF 2'000.--].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch Brief. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtig].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Begert, Vreni, von Utzenstorf, in Ipsach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Deck, Rolf, von Riehen, in Untersiggenthal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rufer, Karl, von Urtenen, in Lohn SO (Lohn-Ammannsegg), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmidt, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Ennetbürgen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schönheit, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (D), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wiegershaus, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Bornheim (D), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rufer, Priska, von Zürich, in Giebenach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Seewer Treuhand AG, in Biel BE, Revisionsstelle;
Marti, Armin, von Ruppoldsried, in Büren an der Aare, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schneider, René, von Thalheim AG, in Aarberg, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sutter, Sandra, von Hemmiken, in Münchenbuchsee, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Busch, Heinz, von Chur, in Chur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Begert, Urs, von Utzenstorf, in Ipsach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Fraefel, Christian, von Uzwil, in Uzwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Spadini, Orlando, von Selma, in Igis, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Engler, Jürg, von Sevelen, in Trimmis, mit Kollektivprokura zu zweien;
Weidinger & Partner AG, in Chur, Revisionsstelle.