Auskünfte zu Arif Sljivar
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Arif Sljivar
Publikationsnummer: HR02-1005715697, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
A&M Finance Group GmbH, in Oftringen, CHE-108.680.597, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 102 vom 31.05.2021, Publ. 1005198707).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sljivar, Arif, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in Aarburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pedrocchi, Dino, von Flüelen, in Gretzenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 2513951, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Profcom GmbH, bisher in Uster, CHE-108.680.597, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2009, S. 46, Publ. 5130168).
Gründungsstatuten:
17.07.1997.
Statutenänderung:
23.10.2015.
Firma neu:
A&M Finance Group GmbH.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
c/o Renoport Treuhand AG, Kantonsstrasse 50, 8807 Freienbach.
Zweck neu:
Vermittlung von Versicherungen aller Art sowie Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen, Finanzierung, Kredit- Hypothekarvermittlung und Kapitalanlagen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag und Inventarlisten vom 17.07.1997 zwei Personal-Computer, Bürogeräte, Werkzeuge und Einrichtungen zum Preise von CHF 20'000.--, wovon CHF 20'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ilg, Bruno, von Salenstein, in Schwerzenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Ilg, Juliana, von Salenstein, in Schwerzenbach, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sljivar, Arif, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in Aarburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.