Auskünfte zu René Sidler
Einträge zum Namen René Sidler
Neueste SHAB-Meldungen: René Sidler
Publikationsnummer: HR02-1004781419, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Sidler Motorrad, Bike & Sport GmbH, in Hochdorf, CHE-112.619.342, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2018, Publ. 1004512707).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sidler, Petra, von Hochdorf, in Hochdorf, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sidler, René, von Emmen, in Hochdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 6236836, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Sport-Shop Hofdere GmbH, in Hochdorf, CH-100.4.785.765-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2010, S. 9, Publ. 5803932).
Statutenänderung:
28.06.2011.
Firma neu:
Sidler Motorrad, Bike & Sport GmbH.
Stammkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 40'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage/Sachübernahme: Gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 28.06.2011 und Bilanz per 31.12.2010 übernimmt die Gesellschaft bei der Kapitalerhöhung von René Sidler, von Emmen, in Hochdorf, sein Einzelunternehmen Velos-Motos Sidler, in Hochdorf (CH-100.1.027.211-2), mit sämtlichen Aktiven deren Wert zusammen CHF 387'402.76 beträgt und dem gesamten Fremdkapital im Wert von CHF 320'327.38, zum Preise von 67'075.38, wofür 60 Stammanteile zu CHF 1'000.-- ausgegeben und eine Forderung von CHF 7'075.38 gutgeschrieben werden. .
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schläpfer, Armin, von Wald AR, in Hohenrain, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sidler, René, von Emmen, in Hochdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Sidler, Petra, von Hochdorf, in Hochdorf, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Publikationsnummer: 5803932, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Sport-Shop Hofdere GmbH, in Hochdorf, CH-100.4.785.765-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 243 vom 15.12.2008, S. 14, Publ. 4781220).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schläpfer, Armin, von Wald AR, in Hohenrain, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sidler, René, von Emmen, in Hochdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.-- [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Petra Muff].