Auskünfte zu Ulf Johan Senning
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Ulf Johan Senning
Publikationsnummer: 5205362, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Umweg AG, in Zürich, CH-020.3.927.271-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 26.07.2004, S. 21, Publ. 2377548).
Statutenänderung:
28.07.2009.
Firma neu:
IGAAG, International Group of Advisers AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Beratungs- und Generalunternehmens im Hoch- und Tiefbau sowie den Handel mit Baumaterialien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
5'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00. [bisher: 50 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 28.07.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nyberg, Karl Göran, schwedischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Senning, Ulf Johan, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trevin AG Consulting, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dorizzi, Emilio, von Poschiavo und Zürich, in Fällanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Klinik St. Raphael AG, in K ü s n a c h t Z H , Betrieb der Klinik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 30.08.2000, S. 5896).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neupert, Dr. Dietrich, von Zürich und Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Senning, Dr. Ulf Johan, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Simma, Bruno, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Troesch-Schnyder, Franziska, von Zürich und Thunstetten, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schawalder, Schwester Regine, von Widnau, in Wetzikon ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiger, Ulrich, von Flawil, in Uetikon am See, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gruber, Dr. Hans U., von Basel und Maisprach, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Badertscher, Dr. Beat, von Eggiwil, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Beat, von Zürich und Stäfa, in Zürich, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bischofberger, Dr. Roman, von Appenzell, in Zumikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Bosshard, Wolfgang, von Winterthur, in Wallisellen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
George, Dr. Cédric, von Genf, in Fällanden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maranta, Dr. Christian, von Poschiavo, in Zumikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reinhardt, Dr. Daniel, von Zollikon und Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Thür, Dr. Christoph, von Altstätten, in Rüti ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Umweg, AG für Umweltgestaltung, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.197 vom 26.8.1985 S.3278).
Statutenänderung:
10.8.1995, 16.11.1995.
Firma neu:
Umweg AG.
Domizil neu:
c/o Etterlin, Klipstein & Partner AG, Mühlebachstrasse 72, 8008 Zürich.
Zweck neu:
Führung eines Generalunternehmens im Hoch- und Tiefbau sowie Handel mit Baumaterialien;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern sowie Finanzierungen von Liegenschaften übernehmen.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Speiser, Lise, von Rubigen, in Küsnacht, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nyberg, Karl Göran, schwedischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Dorizzi, Emilio, von Poschiavo und Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Senning, Ulf Johan, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trevin AG Consulting, in Zürich, Revisionsstelle.