Auskünfte zu Ivano Senn
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Ivano Senn
Publikationsnummer: HR02-1005847730, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Retual GmbH, in Basel, CHE-257.641.137, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2020, Publ. 1005049170).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Senn, Ivano, von Unterkulm, in Muttenz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Jan Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Braunau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Müller-Winter, Carolin Lisa, deutsche Staatsangehörige, in Braunau, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005049170, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
popupfactory GmbH, bisher in Allschwil, CHE-257.641.137, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2018, Publ. 1004456682).
Statutenänderung:
23.11.2020.
Firma neu:
Retual GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Retual Sàrl) (Retual Sagl) (Retual Ltd liab. Co).
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Dorenbachstr. 92, 4054 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Quinter, Marco, von Trun, in Berlin (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 199 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senn, Ivano, von Unterkulm, in Muttenz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Allschwil, mit einem Stammanteil von CHF 100.00].
Publikationsnummer: 3020897, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Twentysix GmbH, bisher in Wil (SG), CHE-257.641.137, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 52 vom 17.03.2014, Publ. 1399659).
Statutenänderung:
03.08.2016.
Firma neu:
popupfactory GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(popupfactory Sàrl) (popupfactory Sagl) (popupfactory Ltd. liab. Co).
Sitz neu:
Allschwil.
Domizil neu:
Langenhagweg 11, 4123 Allschwil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senn, Ivano, von Unterkulm, in Allschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 100.00 [bisher: in Birsfelden];
Quinter, Marco, von Trun, in Berlin (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 199 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wil (SG)].