Auskünfte zu Andrea Reto Semadeni
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Andrea Reto Semadeni
Publikationsnummer: 3954837, Handelsregister-Amt Zug, (170)
CHISPA Productions Switzerland AG, bisher in Stallikon, CHE-345.966.254, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2015, Publ. 1953159).
Statutenänderung:
07.12.2017.
Firma neu:
CHISPA AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(CHISPA Ltd.).
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Haldenstrasse 1, 6340 Baar.
Zweck neu:
Eigenproduktion und Co-Produktion von Filmen, Erbringung von Dienstleistungen in der Filmbranche und im Bereich Informatik und IT-Support sowie Handel mit Software und Hardware;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Semadeni, Andrea Reto, von Poschiavo, in Landquart, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Attenhofer, Gian-Andrea Makoto, von Bad Zurzach, in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 1953159, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
CHISPA Productions Switzerland AG, in Stallikon, CHE-345.966.254, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2014, Publ. 1758787).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidle, Markus, von Cham, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Attenhofer, Gian-Andrea Makoto, von Bad Zurzach, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Semadeni, Andrea Reto, von Poschiavo, in Landquart, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 1758787, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Chispa Productions Switzerland GmbH (Chispa Productions Switzerland Sàrl) (Chispa Productions Switzerland Sagl) (Chispa Productions Switzerland Ltd liab. Co), in Stallikon, CHE-345.966.254, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 105 vom 31.05.2011, Publ. 6186358).
Statutenänderung:
26.09.2014.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 26.09.2014 und Bilanz per 30.06.2014 mit Aktiven von CHF 96'201.53 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 85'130.05 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Unterbilanz wurde anlässlich der Kapitalerhöhung vom 26.09.2014 beseitigt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Aktien zu CHF 100.00.
Firma neu:
CHISPA Productions Switzerland AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(CHISPA Productions Switzerland Ltd.).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Eigenproduktion und Co-Produktion von Filmen sowie Erbringung von weiteren Dienstleistungen in der Filmbranche. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte erwerben, halten und verwerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Mitteilungen neu:
Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre durch eingeschriebenen Brief erfolgen. In diesem Falle kann die Publikation im SHAB unterbleiben.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Attenhofer, Gian-Andrea Makoto, von Bad Zurzach, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Zurzach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Semadeni, Andrea Reto, von Poschiavo, in Landquart, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Igis, Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].