Auskünfte zu Fisnik Selmani
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Fisnik Selmani
Publikationsnummer: HR02-1004551771, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Lifeplan GmbH, in Zürich, CHE-405.461.103, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2018, Publ. 4415853).
Statutenänderung:
23.01.2019.
Sitz neu:
Winterthur.
Domizil neu:
Zypressenstrasse 26, 8408 Winterthur. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Selmani, Fisnik, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Samardzic, Ibrahim, von Zürich, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 4415853, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Lifeplan GmbH, in Zürich, CHE-405.461.103, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2018, Publ. 4214115).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karam, Ernesto Zana, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Selmani, Fisnik, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 4214115, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Lifeplan GmbH, in Zürich, CHE-405.461.103, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2017, Publ. 3678241).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Selmani, Fisnik, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Karam, Ernesto Zana, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].