Auskünfte zu René Seifert
Neueste SHAB-Meldungen: René Seifert
Publikationsnummer: HR02-1005729531, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
DeuSer-GmbH, in Mellingen, CHE-275.631.585, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2016, Publ. 3021153).
Firma neu:
DeuSer-GmbH in Liq..
Weitere Adressen:
c/o René Seifert, Schulstrasse 29, 5417 Untersiggenthal Liquidationsadresse.
Vinkulierung neu:
[Aufhebung der Bestimmung über die vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.03.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seifert, René, deutscher Staatsangehöriger, in Untersiggenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 3021153, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
DeuSer-GmbH, in Mellingen, CHE-275.631.585, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2014, Publ. 1419647).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Plasintovic, Rista, serbischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 500.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seifert, René, deutscher Staatsangehöriger, in Untersiggenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 500.00].
Publikationsnummer: 1419647, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
DeuSer-GmbH, in Mellingen, CHE-275.631.585, Gheidstrasse 19, 5507 Mellingen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
13.03.2014.
Zweck:
Beschichten und Abdichten von Asphalt und Beton, Ausführen von Fräs- und Fugenarbeiten sowie Verkehrsflächen- und Risssanierungen;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Vertretungen übernehmen.
Stammkapital:
CHF 25'000.00. Das Stammkapital ist bei der Gründung vollständig liberiert worden.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag und Inventarliste vom 13.03.2014 Fahrzeuge, Maschinen und Werkzeuge, wofür 50 Stammanteile zu CHF 500.00 ausgegeben werden.. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 13.03.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Seifert, René, deutscher Staatsangehöriger, in Untersiggenthal, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Plasintovic, Rista, serbischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 500.00.