Auskünfte zu Roland Seidel
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Roland Seidel
Publikationsnummer: HR02-1005146338, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Hellavine GmbH, in Risch, CHE-100.979.532, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2018, Publ. 4388111).
Firma neu:
Hellavine GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.03.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mett, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seidel, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 1'000 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Schöpfer, Peter, von Hasle (LU), in Risch, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4388111, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Hellavine GmbH, in Risch, CHE-100.979.532, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2015, Publ. 2038785).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
MAHCO AG (CHE-314.923.668), in Münchenstein, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seidel, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 1'000 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Kapstadt (ZA), mit 800 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: 1636301, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Hellavine GmbH, in Risch, CHE-100.979.532, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 183 vom 23.09.2013, Publ. 1088929).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seidel, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Kapstadt (ZA), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 800 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 1000 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Born & Stucki GmbH (CHE-105.560.815), in Münchenstein, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.