Auskünfte zu Franziska Schweizer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Franziska Schweizer
Publikationsnummer: HR02-1004681766, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Murado AG, bisher in Freienbach, CHE-113.213.528, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2018, Publ. 3992441).
Statutenänderung:
12.07.2019.
Firma neu:
Murado AG in Liquidation.
Sitz neu:
Dällikon.
Domizil neu:
Brunnenwiesenstrasse 16, 8108 Dällikon.
Zweck neu:
Die Gesellschaft das Erbringen von Dienstleistungen, die zum Tätigkeitsgebiet einer Beratungsgesellschaft gehören. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Generalversammlung vom 12.07.2019 hat die Sitzverlegung der Gesellschaft von Freienbach nach Dällikon und anschliessend die ordentliche Auflösung der Gesellschaft beschlossen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knubel, Eric, von St. Stephan, in Eglisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Franziska, von Oetwil an der Limmat, in Dällikon, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 3992441, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Murado AG, in Freienbach, CHE-113.213.528, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2017, Publ. 3958471).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Franziska, von Oetwil an der Limmat, in Dällikon, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 3919451, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
Murado AG, in Freienbach, CHE-113.213.528, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2017, Publ. 3867095).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rutz, Erich, von Buchs (SG), in Freienbach, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Knubel, Eric, von St. Stephan, in Eglisau, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Schweizer, Franziska, von Oetwil an der Limmat, in Dällikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift.