Auskünfte zu Sepp Schwegler
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Sepp Schwegler
Publikationsnummer: 4837722, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Stiftung Alters- und Pflegeheim Sonnbühl Ettiswil, in Ettiswil, CH-100.7.009.529-7, Stiftung (SHAB Nr. 90 vom 13.05.2008, S. 11, Publ. 4471860).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwegler, Sepp, von Ettiswil, in Ettiswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stadelmann, Ursula, von Ettiswil und Mauensee, in Ettiswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3783712, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Stiftung Alters- und Pflegeheim Sonnbühl Ettiswil, in Ettiswil, CH-100.7.009.529-7, Finanzielle Ermöglichung der Fürsorge für ältere, pflegebedürftige und kranke Personen, im besondern die Ermöglichung des Betriebes des Alters- und Pflegeheimes Sonnbühl in Ettiswil, Stiftung (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2006, S. 9, Publ. 3524398).
Urkundenänderung:
28.11.2006.
Zweck neu:
Fürsorge für ältere, pflegebedürftige und kranke Personen, im Besondern Betrieb des Alters- und Pflegeheims Sonnbühl in Ettiswil.
Aufsichtsbehörde neu:
Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA). [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwegler, lic. iur. Franz, von Kriens und Ettiswil, in Stettlen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felber, Franz, von Ettiswil, in Ettiswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Aktuar und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Schwegler, Sepp, von Ettiswil, in Ettiswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Präsidenten];
Baggenstoss, Angelika, von Gersau, in Ettiswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Bisang, Beat, von Ettiswil, in Ettiswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Getzmann, Hans, von Ufhusen, in Ettiswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3479630, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Stiftung Alters- und Pflegeheim Sonnbühl Ettiswil, in Ettiswil, CH-100.7.009.529-7, Finanzielle Ermöglichung der Fürsorge für ältere, pflegebedürftige und kranke Personen, im besondern die Ermöglichung des Betriebes des Alters- und Pflegeheimes Sonnbühl in Ettiswil, Stiftung (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2001, S. 3267).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studhalter, Georg, von Ettiswil, in Ettiswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Präsidenten .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwegler, Sepp, von Ettiswil, in Ettiswil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Präsidenten;
Baggenstoss, Angelika, von Gersau, in Ettiswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bisang, Beat, von Ettiswil, in Ettiswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ambühl, Alois, von Ettiswil, in Ettiswil, Revisionsstelle;
Christen, Josef, von Zell LU, in Alberswil, Revisionsstelle.