Auskünfte zu Jost Schurtenberger
Neueste SHAB-Meldungen: Jost Schurtenberger
Publikationsnummer: HR02-1005576883, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Wasserversorgungsgenossenschaft Mosen, in Hitzkirch, CHE-102.353.510, Genossenschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2012, S.0, Publ. 6696068).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blaser, Ruedi, von Langnau im Emmental, in Hitzkirch, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bolliger, Agnes, von Uerkheim und Schübelbach, in Hitzkirch, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mühlebach, Bernhard, von Malters, Kriens und Schwarzenberg, in Hitzkirch, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ming, Hansruedi, von Lungern, in Hitzkirch, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Ming, Hansruedi Johann Rudolf, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Schurtenberger, Jost, von Malters, in Hitzkirch, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivprokura zu zweien mit dem Präsidenten.
Publikationsnummer: 1098089, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Wierenmatte GmbH, in Hitzkirch, CH-100.4.796.928-6, Altwiserstrasse 2, 6295 Mosen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.09.2013.
Zweck:
Handel mit Waren aller Art, insbesondere Blumen, Obst und Gemüse;
Erwerb, Belastung und Veräusserung von Grundstücken;
Beteiligungen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 12.09.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Schurtenberger, Jost, von Malters, in Hitzkirch, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Dahinden Schurtenberger, Brigitte, von Malters, in Hitzkirch, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 3957720, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Milchgenossenschaft Mosen, in Mosen, CH-100.5.008.603-1, Wahrung und Förderung der land- und milchwirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder durch gemeinsame Selbsthilfe, Genossenschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2002, S. 8, Publ. 507030).
Firma neu:
Milchgenossenschaft Mosen in Liquidation. Die Genossenschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 30.04.2007 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Jost Schurtenberger, Riedweid / Altwiserstrasse 2, 6295 Mosen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschopp, Andreas, von Mosen, in Mosen, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schurtenberger, Jost, von Malters, in Mosen, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Isenschmid, Kurt, von Mosen, in Mosen, Kassier und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kassier].